利安人寿保险股份有限公司2016年四季度偿付能力季度报告摘要
2017-01-25
利安人寿保险股份有限公司
Li’an Life Insurance Company Limited
2016年四季度
(一)注册地址
中国江苏省南京市建邺区江东中路235号雨润国际广场B1座8-13楼。
(二)法定代表人
祝义财
(三)经营范围和经营
公司的经营范围是:人寿保险、健康保险、意外伤害保险等各类人身保险业务;上述业务的再保险业务;国家法律、法规允许的保险资金运用业务;经中国保监会批准的其他业务。
公司的经营区域有:江苏、安徽、河南、北京、四川、山东、河北、上海
(四)股权结构及股东
前十大股东(按照股东年末所持股份比例降序填列,单位:股)
所有者名称 |
所有者性质 |
年末持股数量(股) |
年末持股比例(%) |
质押或冻结的股份 |
雨润控股集团有限公司 |
民营 |
957,176,500 |
20.2768 |
957,176,500(冻结) |
深圳市柏霖资产管理有限公司 |
民营 |
868,366,493 |
18.3954 |
- |
江苏交通控股有限公司 |
国有 |
645,096,311 |
13.6657 |
|
江苏省国际信托有限责任公司 |
国有 |
512,026,733 |
10.8467 |
- |
南京紫金投资集团有限责任公司 |
国有 |
455,610,079 |
9.6516 |
- |
月星集团有限公司 |
民营 |
418,209,432 |
8.8593 |
165,110,200(质押) |
江苏苏汇资产管理有限公司 |
国有 |
250,000,000 |
5.2960 |
- |
江苏省信用再担保有限公司 |
国有 |
200,000,000 |
4.2368 |
- |
江苏凤凰出版传媒集团有限公司 |
国有 |
162,416,923 |
3.4406 |
|
江苏汇鸿国际集团股份有限公司 |
国有 |
101,900,000 |
2.1586 |
|
所有者关联方关系的说明 |
|
(五)控股股东或实际控制人
公司无实际控制人。
(六)子公司、合营企业和联营企业
无
(七)董事、监事和总公司高级管理人员的基本情况
(1) 董事基本情况
本公司董事会共有13位董事,其中执行董事2人、独立董事3人。
执行董事:
祝义财
男,1964年3月生,民进会员。本科学历,高级经济师。曾任南京雨润肉食品有限公司董事长兼总经理,江苏雨润食品产业集团有限公司董事长。现任雨润控股集团有限公司董事长。2011年8月18日起任利安人寿第一届董事会董事长,任职资格核准文号为保监寿险〔2011〕1148号。现任利安人寿第二届董事会董事长。
刘政焕
女,1950年5月生,中共党员。复旦大学经济学硕士,高级经济师。1984年-2010年在中国人保财险工作,历任安徽省分公司业务处副处长、处长、副总经理、总经理,江苏省分公司总经理,中国人保财险总公司执行董事、执行副总裁及董事会秘书。2011年10月14日起任利安人寿第一届董事会副董事长,任职资格核准文号为保监寿险〔2011〕1341号。现任利安人寿第二届董事会副董事长。
非执行董事:
吴小平
男,1956年8月生,中共党员。湘潭大学文学硕士,编审。曾任江苏古籍出版社编辑、一编室副主任、总编助理兼总编办主任、副总编辑、总编辑,江苏省新图进出口公司总经理(兼任)。现任江苏凤凰出版传媒集团有限公司副总经理、党委委员、董事,兼任江苏省文化产权交易所副董事长,凤凰阿歇特文化发展(北京)有限公司董事,江苏中江网传媒股份有限公司董事。2011年10月14日起任利安人寿第一届董事会董事,任职资格核准文号为保监寿险〔2011〕1341号。现任利安人寿第二届董事会董事。
蒋锡培
男,1963年4月生,中共党员。美国纽波特大学管理学博士,高级经济师。曾任宜兴市范道电工塑料厂厂长、无锡市远东电缆厂厂长,无锡远东集团公司总裁、党委书记,江苏新远东电缆有限公司副董事长、总经理。现任远东控股集团有限公司董事局主席、远东智慧能源股份有限公司董事长。2011年10月14日起任利安人寿第一届董事会董事,任职资格核准文号为保监寿险〔2011〕1819号。现任利安人寿第二届董事会董事。
靳向东
男,1959年10月生,中共党员。复旦大学经济学学士,高级经济师。曾任省政府办公厅、经济研究中心科员、副主任科员、主任科员,中石化金陵石油化工公司科长,省政府外事办公室主任科员,省政府研究室经济综合处主任科员、副处长、处长,江苏省中汇投资顾问有限公司总经理,江苏交通控股有限公司投资发展部部长、总经理助理,现任江苏交通控股有限公司副总经理,兼任江苏大丰港疏港高速公路有限公司董事长,江苏新苏港投资发展有限公司、新陆桥(连云港)码头有限公司、富安达基金管理有限公司副董事长,江苏京沪高速公路有限公司、江苏沿江高速公路有限公司董事。2011年10月14日起任利安人寿第一届董事会董事,任职资格核准文号为保监寿险〔2011〕1341号。现任利安人寿第二届董事会董事。
王健英
女,1966年10月生,中共党员。江苏省委党校管理学硕士,高级会计师。曾任江苏省外经贸厅财务处科员、副主任科员、科长,江苏开元国际集团有限公司财务部副总经理、总经理,江苏汇鸿国际集团有限公司总会计师,现任江苏汇鸿国际集团有限公司企管部总经理。兼任汇鸿中鼎公司、莱茵达公司董事,汇鸿中嘉公司、房地产公司监事会主席,中融信佳投资担保股份有限公司董事长。2011年10月14日起任利安人寿第一届董事会董事,任职资格核准文号为保监寿险〔2011〕1341号。现任利安人寿第二届董事会董事。
王海涛
男,1961年2月生,中共党员。哈尔滨工业大学工学学士,研究员级高级经济师。曾任航天科工南京晨光机器厂质量部工程师、团委书记,共青团南京市委常委研究室、办公室主任,南京市信托投资公司委托业务部、信贷投资部经理、副总经理,南京市投资公司总经理、法定代表人,南京市国资集团董事、副总经理、总经理。现任南京紫金投资集团公司董事长、党委书记。兼任南京市市民卡有限公司董事长、紫金信托有限责任公司董事长、南京金融城建设发展股份有限公司董事长、南京紫金科技创业投资有限公司董事长、南京市国资集团董事长。2011年10月14日起任利安人寿第一届董事会董事,任职资格核准文号为保监寿险〔2011〕1523号。现任利安人寿第二届董事会董事。
周海燕
女,1972年1 月生,中共党员。上海金融学院金融学本科学历,高级经济师。曾任无锡市太湖针织制衣总厂车间核算员,红豆集团南国企业公司主办会计,红豆集团结算中心科长,红豆集团财务部部长兼结算中心负责人,资金部部长兼结算中心负责人,红豆集团副总裁,红豆集团财务有限公司副总经理,现任红豆集团财务有限公司董事长,兼任江苏大丰农村商业银行董事。2011年10月14日起任利安人寿第一届董事会董事,任职资格核准文号为保监寿险〔2011〕1341号。现任利安人寿第二届董事会董事。
顾春峰
男,1980年4月生,中共党员。上海财经大学硕士,高级会计师。曾任江苏红宇皮业集团会计、财务主管,文峰股份上海文峰千家惠购物中心有限公司财务管理课长,国美电器华东大区财务稽核主管,国美电器浙江、上海财务总监,永乐(中国)电器销售有限公司财务总监,现任月星集团有限公司副总裁兼财务总监、营运中心总经理。2012年7月25日起任利安人寿第一届董事会董事,任职资格核准文号为保监寿险〔2012〕718号。现任利安人寿第二届董事会董事。
胡军
男,1970年2月生,中共党员。南京大学商学院MBA,经济师。曾任江苏省国际信托投资有限责任公司总经理助理,江苏省国际信托投资有限责任公司副总经理。现任江苏省国际信托投资有限责任公司总经理。2014年12月17日起任利安人寿第二届董事会董事,任职资格核准文号为保监许可〔2014〕1004号。
独立董事:
陆正飞
男,1963年11月生,中共党员。南京大学管理学博士。曾任南京大学商学院助教、讲师、副教授、教授。现任北京大学光华管理学院教授,兼任中国财政部会计准则委员会咨询专家,中国会计学会常务理事,财务管理专业委员会副主任,中国银行股份有限公司、中国外运股份有限公司、中国中材股份有限公司独立董事,以及中国人民财产保险股份有限公司独立监事等职务。2011年10月14日起任利安人寿第一届董事会独立董事,任职资格核准文号为保监寿险〔2011〕1341号。现任利安人寿第二届董事会独立董事。
苏锐石
男,1947年9月生,中共党员。1972年至1975年在吉林大学计算机专业学习。曾任中国人民保险公司处长、电脑部总经理,中国人民保险公司深圳分公司总经理,中国人寿保险公司广东分公司总经理,中保康联寿险公司董事长,中国人寿(海外)公司董事、总裁。2011年10月14日起任利安人寿第一届董事会独立董事,任职资格核准文号为保监寿险〔2011〕1341号。现任利安人寿第二届董事会独立董事。
仇雪嵘
女,1973年1月生,中共党员。南京大学金融工程硕士,高级会计师、注册会计师、注册税务师。曾任中国银行江苏省分行办事员、科员,中国东方资产管理公司南京办事处股权部主任、高级主任、分层信托团队分管总监、办公室经理。现任江苏省信用再担保有限公司计划财务部总经理。2011年10月14日起任利安人寿第一届董事会独立董事,任职资格核准文号为保监寿险〔2011〕1523号。现任利安人寿第二届董事会独立董事。
(2) 监事基本情况
本公司监事会共有3位监事。具体情况如下:
陈海燕
男,1954年10月生,中共党员。复旦大学工业经济专业大学普通班毕业,编审。曾任团中央常委、少年部部长、全国少工委副主任,中国少年儿童出版社副总编辑、副社长、总经理,江苏凤凰出版传媒集团有限公司党委副书记、总经理,江苏凤凰出版传媒集团有限公司党委书记、董事长、总经理,江苏凤凰出版传媒集团有限公司党委书记、董事长,现任江苏凤凰出版传媒集团有限公司董事长。兼任江苏凤凰传媒股份有限公司董事长、江苏凤凰置业股份有限公司董事长、江苏省人大教科文卫委副主任、中国图书评论协会副会长、江苏省击剑运动协会会长、江苏省版协副主席、韬奋基金会理事、江苏省法律援助基金会理事、南京文化产业协会理事会会长。2014年10月10日被选举为利安人寿第二届监事会主席,已获保监会批准(保监许可〔2015〕610号)。
金星
男,1961年6月生,南京师范大学化学专业大专毕业。曾任南京大桥中学教师,南京罐头食品厂工程师,福建元洪食品有限公司工程师,江苏雨润食品产业集团有限公司总裁助理,现任雨润控股集团有限公司总裁助理。2011年10月14日起任利安人寿第一届监事会监事,任职资格核准文号为保监寿险〔2011〕1341号。现任利安人寿第二届监事会监事。
韩晓明
男,1971年5月出生,安徽理工大学工学学士。16年保险从业经历,曾在中国太平洋人寿、正德人寿分管并从事后援管理工作,擅长客户服务体系的构建、完善与管理、核保理赔风险管控体系的建立与管理,核保理赔制度建设与完善、续收管理的制度建设与管理,对核保理赔的风险控制、客户服务(保全与电话服务)的运作、建立和改进后援服务体系、续收管理、寿险公司后援管理的标准化建设有着丰富的经验,熟悉保险业务市场,现任利安人寿业务管理部总经理,2011年被选举为利安人寿第一届监事会职工监事。2011年10月14日获得任职资格核准,核准文号为保监寿险〔2011〕1341号。现任利安人寿第二届监事会监事。
(3)总公司高级管理人员基本情况
刘政焕
女,1950年5月生,中共党员。复旦大学经济学硕士,高级经济师。1984年-2010年在中国人保财险工作,历任安徽省分公司业务处副处长、处长、副总经理、总经理,江苏省分公司总经理,中国人保财险总公司执行董事、执行副总裁及董事会秘书。2011年起任利安人寿副董事长、总裁。
袁寒
男,1968年3月生,中共党员,南京师范大学学士。1992年7月-1994年1月,在江苏大学医学院工作,历任辅导员、团总支书记;1994年2月-2004年1月,在平安寿险,历任江苏平安分公司代理人业务副督导长、平安集团公司发展改革中心麦肯锡项目组成员、平安江苏分公司副总经理,海南分公司总经理;2004年2月-2007年1月,在海康人寿保险有限公司工作,任副总经理兼CAO;2007年2月-2007年11月,任中德安联人寿高级副总裁;2007年11月-2011年4月,任恒安标准人寿江苏分公司总经理。2011年起任利安人寿常务副总裁兼江苏分公司总经理,2014年7月起不再兼任江苏分公司总经理职务。
严维金
男,1971年1月生,南京航空航天大学学士,南京大学MBA。1993年9月-1996年,南京晨光机器厂工作;1996年-2011年4月,在平安寿险工作,历任江苏分公司IT部负责人、总经理助理、副总经理。2011年起任利安人寿副总裁。
蒋正忠
男,1968年6月生,中共党员,中国人民大学学士,东南大学MBA。1991年7月-2002年10月,在江苏省计生委工作,历任副主任科员、主任科员、办公室副主任;2002年11月-2004年2月,在南京保监办工作,历任综合处和机构管理处负责人、副处长;2004年2月-2011年6月,在江苏保监局工作,历任机构管理处副处长、人身保险监管处副处长、处长。2011年起任利安人寿副总裁,兼合规负责人。
吴烨
女,1963年6月生,中共党员,南京大学学士。1985年-1995年,在江苏省人民政府经济研究中心工作,历任助理(副科级)秘书、正科级秘书;1995年4月-2011年7月,在江苏省政府办公厅财贸处工作历任副处长、调研员(正处级干部)。2011年起任利安人寿副总裁,兼董事会秘书、党总支书记、工会主席。
程晓阳
男,1970年11月生,中共党员,湖南大学本科学历。1989年9月-1993年3月,江苏徐州货运公司工作,任团委副书记;1993年3月-1996年10月,江苏徐州航空压铸厂工作,任办公室主任兼团委副书记;1996年10月-2001年12月,平安保险公司江苏分公司徐州支公司工作,历任办公室主任、银保部经理;2001年12月-2010年10月,泰康人寿江苏分公司工作,历任银保部经理、银保部总监、分公司副总经理;2010年10月-2011年9月,泰康人寿总公司银行保险事业部工作,任渠道管理三部总经理;2011年9月-2013年8月,瑞泰人寿保险有限公司江苏分公司工作,任总经理;2013年8月-2015年3月,瑞泰人寿保险有限公司工作,历任总经理助理、副总经理;2015年起,任利安人寿副总裁兼北京分公司总经理。
龙大江
男,1970年9月生,中共党员,安徽工商管理学院研究生学历,高级经济师。1991年8月-1996年10月,在安徽林业厅工作,任副主任科员;1996年11月至2013年5月,在中国人寿工作,历任安徽分公司营销部副经理,合肥分公司营销部经理、中介部经理,淮南分公司副总经理,淮南分公司党委书记、总经理,安徽分公司银行保险部总经理;2013年6月-2016年3月,在利安人寿保险股份有限公司工作,历任安徽分公司筹建负责人,安徽分公司党总支书记、总经理;2016年3月起,任利安人寿副总裁。
王修文
男,1971年5月生,中共党员。2010年毕业于华东师范大学统计与精算学系,获精算学博士学位,同时取得了北美精算师资格及高级经济师资格。曾任中国太平洋人寿保险股份有限公司精算部处长、生命人寿保险股份有限公司产品开发部助理总经理、幸福人寿保险股份有限公司副总精算师兼精算部总经理(精算责任人)。2011年起任利安人寿总精算师,兼产品/精算部总经理。
王铁男
女,1962年12月生,1983年毕业于安徽财贸学院财政金融专业。1983年7月至1993年3月,中国人民保险公司安徽分公司城市业务处副主任科员;1993年3月至2000年1月,中国太平洋保险公司深圳分公司业务部总经理助理、监察审计部副经理(主持工作,1995年-1998年)、客户服务部经理、寿险营销部副总经理(主持工作)兼团险部总经理;2000年1月至2005年7月,中国太平洋人寿保险股份有限公司深圳分公司党委委员、党委副书记、副总经理(其中2002年至2004年主持工作),主要分管人力资源部、财务部、审计部、个人业务部;2005年7月至2008年3月,中国人民健康保险股份有限公司深圳分公司党委书记、总经理,党委副书记、副总经理,主要分管人力资源部、计划财务部、银行保险部、审计部;2008年6月至2011年3月,太平洋安泰人寿保险有限公司广东分公司副总经理兼深圳营销服务部总经理;2011年3月至2014年6月,利安人寿保险股份有限公司银行保险部总经理;2014年6月至2015年4月,利安人寿银保总监;2015年1月至今,利安人寿审计责任人。
(八)偿付能力信息公开披露联系人及联系方式
联系人姓名: |
张瑞章、戴斌 |
办公室电话: |
025-86785802、025-86785882 |
移动电话: |
13818029821、13851404157 |
传真号码: |
025-86785500 |
电子信箱: |
zhangruizhang@lianlife.com 、 daibin@lianlife.com |
主要指标
单位:元 |
||
指标名称 |
本季度(末) |
上季度(末) |
核心偿付能力充足率(%) |
309 |
372 |
核心偿付能力溢额 |
4,823,925,360.92 |
5,464,685,685.95 |
综合偿付能力充足率(%) |
309 |
372 |
综合偿付能力溢额 |
4,823,925,360.92 |
5,464,685,685.95 |
最近一期的风险综合评级 |
A级 |
A级 |
保险业务收入 |
11,402,740,021.38 |
9,746,318,916.28 |
净利润 |
-362,418,076.00 |
-389,524,003.58 |
净资产 |
7,425,210,885.41 |
7,668,877,649.11 |
实际资本
单位:元
项 目 |
本季度(末) |
上季度(末) |
认可资产总额 |
27,802,129,878.46 |
27,188,615,724.53 |
认可负债总额 |
20,667,553,526.96 |
19,714,598,304.20 |
实际资本 |
7,134,576,351.50 |
7,474,017,420.33 |
核心一级资本 |
7,134,576,351.50 |
7,474,017,420.33 |
核心二级资本 |
- |
- |
附属一级资本 |
- |
- |
附属二级资本 |
- |
- |
最低资本
单位:元
项目 |
期末数 |
期初数 |
量化风险最低资本 |
2,317,022,803.29 |
2,009,331,734.38 |
寿险业务保险风险最低资本合计 |
216,443,943.10 |
173,999,726.51 |
寿险业务保险风险-损失发生风险最低资本 |
46,420,778.72 |
46,106,671.36 |
寿险业务保险风险-退保风险最低资本 |
173,577,758.98 |
130,693,800.81 |
寿险业务保险风险-费用风险最低资本 |
54,842,656.35 |
50,709,137.27 |
寿险业务保险风险-风险分散效应 |
58,397,250.95 |
53,509,882.93 |
非寿险业务保险风险最低资本合计 |
25,476,120.01 |
29,618,599.65 |
非寿险业务保险风险-保费及准备金风险最低资本 |
25,476,120.01 |
29,618,599.65 |
非寿险业务保险风险-巨灾风险最低资本 |
||
非寿险业务保险风险-风险分散效应 |
||
市场风险-最低资本合计 |
1,629,048,823.58 |
1,290,448,474.12 |
市场风险-利率风险最低资本 |
509,404,116.56 |
394,054,542.18 |
市场风险-权益价格风险最低资本 |
1,602,958,757.40 |
1,285,139,154.66 |
市场风险-房地产价格风险最低资本 |
87,386,821.08 |
|
市场风险-境外固定收益类资产价格风险最低资本 |
||
市场风险-境外权益类资产价格风险最低资本 |
||
市场风险-汇率风险最低资本 |
1,251,751.58 |
1,204,980.08 |
市场风险-风险分散效应 |
571,952,623.04 |
389,950,202.80 |
信用风险-最低资本合计 |
1,288,790,749.82 |
1,269,538,077.73 |
信用风险-利差风险最低资本 |
408,538,280.95 |
468,869,808.61 |
信用风险-交易对手违约风险最低资本 |
1,124,449,931.64 |
1,068,374,368.19 |
信用风险-风险分散效应 |
244,197,462.77 |
267,706,099.07 |
量化风险分散效应 |
731,974,008.14 |
650,961,654.20 |
特定类别保险合同损失吸收效应 |
110,762,825.08 |
103,311,489.43 |
损失吸收调整-不考虑上限 |
110,762,825.08 |
103,311,489.43 |
损失吸收效应调整上限 |
352,391,189.87 |
319,204,020.02 |
控制风险最低资本 |
-6,371,812.71 |
|
附加资本 |
||
逆周期附加资本 |
||
D-SII附加资本 |
||
G-SII附加资本 |
||
其他附加资本 |
||
最低资本 |
2,310,650,990.58 |
2,009,331,734.38 |
风险综合评级
2016年3季度风险综合评级(分类监管)评价结果为A类,2016年2季度风险综合评级(分类监管)评价结果为A类。
风险管理状况
(一)保监会最近一次对公司偿付能力风险管理能力的评估得分
2016年8月份,中国保监会偿二代复核评估工作组到公司开展现场评估,根据保监会公布的评估结果,公司SARMRA得分为80.55分,高于寿险公司平均分4.2分。其中基础与环境项目得分为17.69分、目标与工具项目得分为7.19分、保险风险管理能力项目得分为8分、市场风险管理能力项目得分为7.84分、信用风险管理能力项目得分为7.92分、操作风险管理能力项目得分为8.16分、战略风险管理能力项目得分为7.7分、声誉风险管理能力项目得分为7.96分、流动性风险管理能力项目得分为8.08分。
(二)公司制定的偿付能力风险管理改进措施及报告期最新进展
公司建立了由董事会负最终责任、管理层直接领导,以风险管理机构为依托,相关职能部门密切配合,覆盖所有业务单位的全面风险管理组织体系,明确了风险管理各层级的职责。公司建立了全面风险管理制度和管理流程,将风险管理覆盖到公司经营管理的各个环节,促进公司持续健康发展。
流动性风险
- 流动性主要指标
- 报告期实际现金流和基本情景未来一个季度现金流
单位:元
情景 |
实际 |
基本情景 |
必测压力情景 |
自测压力情景 |
|
压力情景1 |
压力情景2 |
||||
时间 |
本季度 |
未来 |
未来 |
未来 |
未来 |
1季度 |
1季度 |
1季度 |
1季度 |
||
公司整体 |
1,147,577,926 |
-185,941,426 |
-5,394,965,032 |
-5,317,950,004 |
-5,683,602,221 |
传统险账户 |
1,338,536,068 |
-5,956,577,447 |
-6,067,578,555 |
-6,042,751,787 |
-6,465,836,569 |
分红险账户 |
151,810,333 |
559,900,445 |
238,886,466 |
498,001,535 |
463,345,614 |
万能险账户 |
86,484,294 |
135,623,937 |
276,545,417 |
80,254,937 |
135,623,937 |
投连险账户 |
1,981,820 |
322,300 |
322,300 |
257,840 |
92,120 |
注:1.公司的业务及管理费暂时无法拆分至账户层面。
2.传统险账户中未包含自有资金账户。
- 综合流动比率和流动性覆盖率
指标说明 |
期间 |
值 |
|
综合流动比率 |
未来3个月内 |
53% |
|
未来1年内 |
66% |
||
流动性 覆盖率 |
公司整体 |
必测压力情景1:本季度末 |
767% |
必测压力情景2:本季度末 |
810% |
||
独立账户 |
必测压力情景1:本季度末 |
447% |
|
必测压力情景2:本季度末 |
559% |
- 流动性风险分析及应对措施
2016年四季度公司整体净现金流11.47亿元,公司现金流充裕。
从综合流动比率来看,现有资产配置中,流动性好的资产配置充足,抵押融资能力好,具有很好的短期抵御流动性风险事件的能力,并且在压力情景下,流动性覆盖率指标也处于非常好的状态。
2017年1季度当季现金流为负,但2016年末时,公司现金及等价物为28.3亿元,所以不会发生流动性风险。
针对可能出现的流动性风险,公司采取的措施包括:
1、 努力留存满期业务,降低满期给付压力;
2、 做好现金流每日监控,一旦有现金流风险,通知投资部及时融资;
3、 向银行申请授信,努力取得贷款额度
4、 严格控制各项非满期给付经营支出。
监管机构对公司采取的监管措施
(一)保监会对公司采取的监管措施
无。
(二)公司的整改措施以及执行情况
无。