利安人寿保险股份有限公司2017年三季度偿付能力季度报告摘要
2017-10-30
保险公司
偿付能力季度报告摘要
利安人寿保险股份有限公司
Li’an Life Insurance Company Limited
2017年三季度
(一)注册地址
中国江苏省南京市建邺区江东中路235号雨润国际广场B1座8-13楼。
(二)法定代表人
祝义财
(三)经营范围和经营
公司的经营范围是:人寿保险、健康保险、意外伤害保险等各类人身保险业务;上述业务的再保险业务;国家法律、法规允许的保险资金运用业务;经中国保监会批准的其他业务。
公司的经营区域有:江苏、安徽、河南、北京、四川、山东、河北、上海、湖南
(四)股权结构及股东
前十大股东(按照股东季度末所持股份比例降序填列,单位:股)
所有者名称 |
所有者性质 |
年末持股数量(股) |
年末持股比例(%) |
质押或冻结的股份 |
雨润控股集团有限公司 |
民营 |
957,176,500 |
20.2768 |
957,176,500(冻结) |
深圳市柏霖资产管理有限公司 |
民营 |
868,366,493 |
18.3954 |
- |
江苏交通控股有限公司 |
国有 |
645,096,311 |
13.6657 |
- |
江苏省国际信托有限责任公司 |
国有 |
512,026,733 |
10.8467 |
- |
南京紫金投资集团有限责任公司 |
国有 |
455,610,079 |
9.6516 |
- |
月星集团有限公司 |
民营 |
418,209,432 |
8.8593 |
205,277,000(质押) |
江苏苏汇资产管理有限公司 |
国有 |
250,000,000 |
5.2960 |
- |
江苏省信用再担保有限公司 |
国有 |
200,000,000 |
4.2368 |
- |
江苏凤凰出版传媒集团有限公司 |
国有 |
162,416,923 |
3.4406 |
- |
江苏汇鸿国际集团股份有限公司 |
国有 |
101,900,000 |
2.1586 |
- |
所有者关联方关系的说明 |
1. 公司股东中,国家控股的企业之间不仅因为同受国家控股而具有关联关系。 2. 江苏凤凰出版传媒集团有限公司、江苏汇鸿国际集团有限公司、红豆集团有限公司各自持有江苏省信用再担保有限公司1.35%的股份,江苏交通控股有限公司持有江苏省信用再担保有限公司2.71%的股份,以上五家股东形成关联关系,但因占股比例均较小,对江苏省信用再担保有限公司实质上尚达不到控制、共同控制或施加重大影响。 3. 江苏苏汇资产管理有限公司是公司发起者江苏汇鸿国际集团有限公司的持股公司,根据《江苏省国资委关于汇鸿集团资产重组有关资产剥离的批复》(苏国资[2014]123号),将利安人寿股份由江苏汇鸿国际集团有限公司划分至江苏苏汇资产管理有限公司。 4. 江苏汇鸿国际集团股份有限公司通过向江苏苏汇资产管理有限公司发行股份的方式吸收合并江苏汇鸿国际集团有限公司,江苏汇鸿国际集团股份有限公司为吸收合并方和吸收合并完成后的存续方,江苏汇鸿国际集团有限公司为被吸收合并方,吸收合并完成后,江苏汇鸿国际集团有限公司全部资产、负债并入江苏汇鸿国际集团股份有限公司,江苏汇鸿国际集团有限公司予以注销。 |
(五)控股股东或实际控制人
公司无实际控制人。
(六)子公司、合营企业和联营企业
无
(七)董事、监事和总公司高级管理人员的基本情况
(1) 董事基本情况
本公司董事会共有13位董事,其中执行董事2人、独立董事3人。
执行董事:
祝义财
男,1964年3月生,民进会员。本科学历,高级经济师。曾任南京雨润肉食品有限公司董事长兼总经理。现任江苏雨润食品产业集团有限公司董事长。2011年8月18日起任利安人寿第一届董事会董事长,任职资格核准文号为保监寿险〔2011〕1148号。现任利安人寿第二届董事会董事长。
刘政焕
女,1950年5月生,中共党员。复旦大学经济学硕士,高级经济师。1984年-2010年在中国人保财险工作,历任安徽省分公司业务处副处长、处长、副总经理、总经理,江苏省分公司总经理,中国人保财险总公司执行董事、执行副总裁及董事会秘书。2011年10月14日起任利安人寿第一届董事会副董事长,任职资格核准文号为保监寿险〔2011〕1341号。现任利安人寿第二届董事会副董事长。
非执行董事:
吴小平
男,1956年8月生,中共党员。湘潭大学文学硕士,编审。曾任江苏古籍出版社编辑、一编室副主任、总编助理兼总编办主任、副总编辑、总编辑,江苏省新图进出口公司总经理(兼任)。2011年10月14日起任利安人寿第一届董事会董事,任职资格核准文号为保监寿险〔2011〕1341号。现任利安人寿第二届董事会董事。
李建成
男,1964年2月生,中共党员,中共中央党校函授学院本科学历,涉外经济专业。1981年11月至1984年12月,在人民银行泗阳县支行工作,任信贷员;1985年1月至1989年4月,在工商银行泗阳县支行工作,任信贷员、副股长;1989年5月至1996年2月,在工商银行淮阴县支行、市城中办事处工作,任副行长;1999年4月至2000年10月,在工商银行淮安市分行工作,任营业部主任、办公室主任、法律事务处处长;2000年11月至2011年3月,在工商银行江苏省分行工作,任公司业务部、投资银行部副总经理;2011月4月至2015年6月,在工商银行总行工作,任个人金融业务部处长;2015年7月至今,在深圳市柏霖金融投资控股有限公司工作,任董事总经理。2017年5月起,任利安人寿第二届董事会董事。
靳向东
男,1959年10月生,中共党员。复旦大学经济学学士,高级经济师。曾任省政府办公厅、经济研究中心科员、副主任科员、主任科员,中石化金陵石油化工公司科长,省政府外事办公室主任科员,省政府研究室经济综合处主任科员、副处长、处长,江苏省中汇投资顾问有限公司总经理,江苏交通控股有限公司投资发展部部长、总经理助理,现任江苏交通控股有限公司副总经理,兼任江苏云杉资本管理有限公司董事长、江苏云杉清洁能源投资控股有限公司董事长、南京协立创业投资有限公司董事长、镇江君鼎协立创业投资公司、江苏宁宿徐高速公路有限公司董事长、江苏沿江高速公路有限公司董事长、江苏大丰港疏港高速公路有限公司董事长、新路桥(连云港)码头有限公司副董事长、江苏新苏港投资发展有限公司副董事长、富安达基金管理有限公司副董事长、苏南(硕放)国际机场有限公司董事、中国东方航空江苏有限公司董事、伊利苏新能源开发投资有限公司董事。2011年10月14日起任利安人寿第一届董事会董事,任职资格核准文号为保监寿险〔2011〕1341号。现任利安人寿第二届董事会董事。
王健英
女,1966年10月生,中共党员。江苏省委党校管理学硕士,高级会计师。曾任江苏省外经贸厅财务处科员、副主任科员、科长,江苏开元国际集团有限公司财务部副总经理、总经理,江苏汇鸿国际集团有限公司总会计师,现任江苏汇鸿国际集团有限公司运营管理部总经理。兼任江苏井神盐化股份有限公司董事、汇鸿中鼎公司董事、莱茵达公司董事、汇鸿中嘉公司监事会主席、中融信佳投资担保股份有限公司董事长。2011年10月14日起任利安人寿第一届董事会董事,任职资格核准文号为保监寿险〔2011〕1341号。现任利安人寿第二届董事会董事。
王海涛
男,1961年2月生,中共党员。哈尔滨工业大学工学学士,研究员级高级经济师。曾任航天科工南京晨光机器厂质量部工程师、团委书记,共青团南京市委常委研究室、办公室主任,南京市信托投资公司委托业务部、信贷投资部经理、副总经理,南京市投资公司总经理、法定代表人,南京市国资集团董事、副总经理、总经理。现任南京紫金投资集团有限责任公司董事长、党委书记。兼任南京市国有资产投资管理控股(集团)有限责任公司董事长、南京国资混改基金有限公司董事长、南京产业发展基金有限公司董事长、南京证券有限责任公司副董事长、南京禄口国际机场有限公司副董事长、南京银行股份有限公司董事、紫金财产保险股份有限公司董事、江苏省投资协会副会长。2011年10月14日起任利安人寿第一届董事会董事,任职资格核准文号为保监寿险〔2011〕1523号。现任利安人寿第二届董事会董事。
周海燕
女,1972年1 月生,中共党员。上海金融学院金融学本科学历,高级经济师。曾任无锡市太湖针织制衣总厂车间核算员,红豆集团南国企业公司主办会计,红豆集团结算中心科长,红豆集团财务部部长兼结算中心负责人,资金部部长兼结算中心负责人,红豆集团副总裁,红豆集团财务有限公司副总经理、董事长,红豆集团有限公司副董事长,现任红豆集团有限公司总裁,无锡市第十六届人大代表。2011年10月14日起任利安人寿第一届董事会董事,任职资格核准文号为保监寿险〔2011〕1341号。现任利安人寿第二届董事会董事。
顾春峰
男,1980年4月生,中共党员。上海财经大学硕士,高级会计师。曾任江苏红宇皮业集团会计、财务主管,文峰股份上海文峰千家惠购物中心有限公司财务管理课长,国美电器华东大区财务稽核主管,国美电器浙江、上海财务总监,永乐(中国)电器销售有限公司财务总监,月星集团有限公司企管部长、财务总监、总裁助理,现任月星集团有限公司常务副总裁。2012年7月25日起任利安人寿第一届董事会董事,任职资格核准文号为保监寿险〔2012〕718号。现任利安人寿第二届董事会董事。
胡军
男,1970年2月生,中共党员。南京大学商学院MBA,经济师。曾任江苏省国际信托投资有限责任公司总经理助理,江苏省国际信托投资有限责任公司副总经理。现任江苏省国际信托投资有限责任公司总经理。2014年12月17日起任利安人寿第二届董事会董事,任职资格核准文号为保监许可〔2014〕1004号。
独立董事:
陆正飞
男,1963年11月生,中共党员。南京大学管理学博士。曾任南京大学商学院助教、讲师、副教授、教授。现任北京大学光华管理学院教授,兼任中国会计学会常务理事暨财务管理专业委员会副主任、中国税务学会理事、中国成本研究会理事、《会计研究》和《审计研究》编委等,中国银行股份内有限公司、浙江泰隆商业银行股份有限公司、中国外运股份有限公司、中国生物制药有限公司及中国中材股份有限公司独立非执行董事,以及中国人民财产保险股份有限公司独立监事等职务。2011年10月14日起任利安人寿第一届董事会独立董事,任职资格核准文号为保监寿险〔2011〕1341号。现任利安人寿第二届董事会独立董事。
苏锐石
男,1947年9月生,中共党员。1972年至1975年在吉林大学计算机专业学习。曾任中国人民保险公司处长、电脑部总经理,中国人民保险公司深圳分公司总经理,中国人寿保险公司广东分公司总经理,中保康联寿险公司董事长,中国人寿(海外)公司董事、总裁。2011年10月14日起任利安人寿第一届董事会独立董事,任职资格核准文号为保监寿险〔2011〕1341号。现任利安人寿第二届董事会独立董事。
仇雪嵘
女,1973年1月生,中共党员。南京大学金融工程硕士,高级会计师、注册会计师、注册税务师。曾任中国银行江苏省分行办事员、科员,中国东方资产管理公司南京办事处股权部主任、高级主任、分层信托团队分管总监、办公室经理。现任江苏省信用再担保有限公司计划财务部总经理,兼任江苏省再保融资租赁公司董事、江苏省再保金融信息服务股份有限公司监事长。2011年10月14日起任利安人寿第一届董事会独立董事,任职资格核准文号为保监寿险〔2011〕1523号。现任利安人寿第二届董事会独立董事。
(2) 监事基本情况
本公司监事会共有3位监事。具体情况如下:
陈海燕
男,1954年10月生,中共党员。复旦大学工业经济专业大学普通班毕业,编审。曾任团中央常委、少年部部长、全国少工委副主任,中国少年儿童出版社副总编辑、副社长、总经理,江苏凤凰出版传媒集团有限公司党委副书记、总经理,江苏凤凰出版传媒集团有限公司党委书记、董事长、总经理,江苏凤凰出版传媒集团有限公司党委书记、董事长,现任江苏省人大教科文卫委员会副主任。兼任江苏省法律援助基金会理事、南京文化产业协会理事会会长。2014年10月10日被选举为利安人寿第二届监事会主席,已获保监会批准(保监许可〔2015〕610号)。
金星
男,1961年6月生,南京师范大学化学专业大专毕业。曾任南京大桥中学教师,南京罐头食品厂工程师,福建元洪食品有限公司工程师,现任江苏雨润食品产业集团有限公司总裁助理。2011年10月14日起任利安人寿第一届监事会监事,任职资格核准文号为保监寿险〔2011〕1341号。现任利安人寿第二届监事会监事。
韩晓明
男,1971年5月出生,安徽理工大学工学学士。16年保险从业经历,曾在中国太平洋人寿、正德人寿分管并从事后援管理工作,擅长客户服务体系的构建、完善与管理、核保理赔风险管控体系的建立与管理,核保理赔制度建设与完善、续收管理的制度建设与管理,对核保理赔的风险控制、客户服务(保全与电话服务)的运作、建立和改进后援服务体系、续收管理、寿险公司后援管理的标准化建设有着丰富的经验,熟悉保险业务市场,现任利安人寿业务管理部总经理,2011年被选举为利安人寿第一届监事会职工监事。2011年10月14日获得任职资格核准,核准文号为保监寿险〔2011〕1341号。现任利安人寿第二届监事会监事。
(3)总公司高级管理人员基本情况
刘政焕
女,1950年5月生,中共党员。复旦大学经济学硕士,高级经济师。1984年-2010年在中国人保财险工作,历任安徽省分公司业务处副处长、处长、副总经理、总经理,江苏省分公司总经理,中国人保财险总公司执行董事、执行副总裁及董事会秘书。2011年起任利安人寿副董事长、总裁。
袁寒
男,1968年3月生,中共党员,南京师范大学学士。1992年7月-1994年1月,在江苏大学医学院工作,历任辅导员、团总支书记;1994年2月-2004年1月,在平安寿险,历任江苏平安分公司代理人业务副督导长、平安集团公司发展改革中心麦肯锡项目组成员、平安江苏分公司副总经理,海南分公司总经理;2004年2月-2007年1月,在海康人寿保险有限公司工作,任副总经理兼CAO;2007年2月-2007年11月,任中德安联人寿高级副总裁;2007年11月-2011年4月,任恒安标准人寿江苏分公司总经理。2011年起任利安人寿常务副总裁兼江苏分公司总经理,2014年7月起不再兼任江苏分公司总经理职务。2017年5月起兼任中国共产党利安人寿保险股份有限公司委员会书记。
严维金
男,1971年1月生,南京航空航天大学学士,南京大学MBA。1993年9月-1996年,南京晨光机器厂工作;1996年-2011年4月,在平安寿险工作,历任江苏分公司IT部负责人、总经理助理、副总经理。2011年起任利安人寿副总裁,2017年6月起兼任首席信息官。
蒋正忠
男,1968年6月生,中共党员,中国人民大学学士,东南大学MBA。1991年7月-2002年10月,在江苏省计生委工作,历任副主任科员、主任科员、办公室副主任;2002年11月-2004年2月,在南京保监办工作,历任综合处和机构管理处负责人、副处长;2004年2月-2011年6月,在江苏保监局工作,历任机构管理处副处长、人身保险监管处副处长、处长。2011年起任利安人寿副总裁,兼合规负责人,2014年10起兼任首席风险官。
吴烨
女,1963年6月生,中共党员,南京大学学士。1985年-1995年,在江苏省人民政府经济研究中心工作,历任助理(副科级)秘书、正科级秘书;1995年4月-2011年7月,在江苏省政府办公厅财贸处工作历任副处长、调研员(正处级干部)。2011年起任利安人寿副总裁,兼董事会秘书、党总支书记、工会主席。2017年5月起不再兼任利安人寿党总支书记,2017年5月起兼任中国共产党利安人寿保险股份有限公司委员会副书记。
程晓阳
男,1970年11月生,中共党员,湖南大学本科学历。1989年9月-1993年3月,江苏徐州货运公司工作,任团委副书记;1993年3月-1996年10月,江苏徐州航空压铸厂工作,任办公室主任兼团委副书记;1996年10月-2001年12月,平安保险公司江苏分公司徐州支公司工作,历任办公室主任、银保部经理;2001年12月-2010年10月,泰康人寿江苏分公司工作,历任银保部经理、银保部总监、分公司副总经理;2010年10月-2011年9月,泰康人寿总公司银行保险事业部工作,任渠道管理三部总经理;2011年9月-2013年8月,瑞泰人寿保险有限公司江苏分公司工作,任总经理;2013年8月-2015年3月,瑞泰人寿保险有限公司工作,历任总经理助理、副总经理;2015年起,任利安人寿副总裁兼北京分公司总经理。
龙大江
男,1970年9月生,中共党员,安徽工商管理学院研究生学历,高级经济师。1991年8月-1996年10月,在安徽林业厅工作,任副主任科员;1996年11月至2013年5月,在中国人寿工作,历任安徽分公司营销部副经理,合肥分公司营销部经理、中介部经理,淮南分公司副总经理,淮南分公司党委书记、总经理,安徽分公司银行保险部总经理;2013年6月-2016年3月,在利安人寿保险股份有限公司工作,历任安徽分公司筹建负责人,安徽分公司党总支书记、总经理;2016年3月起,任利安人寿副总裁。
张宏
男,1974年10月生,中共党员,河海大学管理学博士。1996年8月至1997年12月,在连云港振兴实业集团有限公司工作,任税务会计;1997年12月至2001年8月,在连云港职业技术学院工作,历任教师、电算化实验室主任;2001年9月至2004年3月,在河海大学脱产攻读硕士研究生;2004年4月至2005年7月,在江苏省交通科学研究院有限公司工作,任人力资源部绩效主管;2005年8月至2007年1月,在开元国际江苏鼎信咨询有限公司工作,历任项目经理、项目总监、管理咨询事业部总经理;2007年2月至2011年2月,在雨润集团工作,历任雨润食品集团有限公司人力资源中心干部处经理、地华实业集团有限公司人力资源中心总经理助理、总经理。2011年2月至2015年11月,任利安人寿保险股份有限公司人力资源部总经理,2015年11月-2017年7月兼安徽分公司总经理;2017年7月至今,任利安人寿副总裁兼人力资源部总经理。
王龙根
男,1971年3月生,复旦大学理学硕士,拥有中国精算师、北美精算师资格。1996年7月至2000年12月,在中宏人寿保险有限公司工作,任高级精算主任;2001年1月至2002年10月,在中保康联人寿保险有限公司工作,任精算部经理;2002年11月至2004年12月,在生命人寿保险股份有限公司工作,任产品精算部总经理;2005年1月至2017年6月,在长生人寿保险有限公司工作,任总精算师、首席风险官;2017年6月至2017年8月,利安人寿保险股份有限公司储备干部;2017年8月至今,任利安人寿总精算师、拟任财务负责人。
王晓燕
女,1968年10月生,中共党员,西北工业大学本科学历。1990年9月至1995年10月,在常州市钟楼区政府计划经济委员会工作,任科员;1995年10月至2006年12月,在太平洋人寿常州分公司工作,历任营业区督导、武进中心支公司副总经理、营销本部副总经理; 2006年12月至2010年9月,在华泰人寿保险股份有限公司常州中心支公司工作,任总经理;2010年9月至2012年3月,在光大永明人寿苏州分公司工作,任总经理。2012年4月至2017年7月,利安人寿保险股份有限公司常州分公司总经理;2017年7月至今,任利安人寿总裁助理兼常州分公司总经理。
王铁男
女,1962年12月生,1983年毕业于安徽财贸学院财政金融专业。1983年7月至1993年3月,中国人民保险公司安徽分公司城市业务处副主任科员;1993年3月至2000年1月,中国太平洋保险公司深圳分公司业务部总经理助理、监察审计部副经理(主持工作,1995年-1998年)、客户服务部经理、寿险营销部副总经理(主持工作)兼团险部总经理;2000年1月至2005年7月,中国太平洋人寿保险股份有限公司深圳分公司党委委员、党委副书记、副总经理(其中2002年至2004年主持工作),主要分管人力资源部、财务部、审计部、个人业务部;2005年7月至2008年3月,中国人民健康保险股份有限公司深圳分公司党委书记、总经理,党委副书记、副总经理,主要分管人力资源部、计划财务部、银行保险部、审计部;2008年6月至2011年3月,太平洋安泰人寿保险有限公司广东分公司副总经理兼深圳营销服务部总经理;2011年3月至2014年6月,任利安人寿保险股份有限公司银行保险部总经理;2014年6月至2015年4月,任利安人寿银保总监;2015年1月起,任利安人寿审计责任人。
(八)偿付能力信息公开披露联系人及联系方式
联系人姓名: |
张瑞章、戴斌 |
办公室电话: |
025-86785802、025-86785882 |
移动电话: |
13818029821、13851404157 |
传真号码: |
025-86785500 |
电子信箱: |
zhangruizhang@lianlife.com 、 daibin@lianlife.com |
主要指标
单位:元 |
||
指标名称 |
本季度(末) |
上季度(末) |
核心偿付能力充足率(%) |
241 |
243 |
核心偿付能力溢额 |
3,840,842,387.34 |
3,877,729,370.07 |
综合偿付能力充足率(%) |
244 |
247 |
综合偿付能力溢额 |
3,949,562,647.34 |
3,986,449,630.07 |
最近一期的风险综合评级 |
A级 |
A级 |
保险业务收入 |
1,312,658,506.96 |
1,159,678,042.47 |
净利润 |
48,795,187.76 |
-17,989,855.32 |
净资产 |
6,998,973,230.13 |
7,003,869,226.69 |
实际资本
单位:元
项 目 |
本季度(末) |
上季度(末) |
认可资产总额 |
26,996,930,936.21 |
27,994,409,988.86 |
认可负债总额 |
20,313,784,442.17 |
21,294,484,863.42 |
实际资本 |
6,683,146,494.04 |
6,699,925,125.44 |
核心一级资本 |
6,574,426,234.04 |
6,591,204,865.44 |
核心二级资本 |
- |
- |
附属一级资本 |
108,720,260.00 |
108,720,260.00 |
附属二级资本 |
- |
- |
最低资本
单位:元
项目 |
期末数 |
期初数 |
量化风险最低资本 |
2,741,121,932.01 |
2,720,958,130.24 |
寿险业务保险风险最低资本合计 |
373,376,886.57 |
339,577,366.53 |
寿险业务保险风险-损失发生风险最低资本 |
76,603,165.95 |
68,911,387.88 |
寿险业务保险风险-退保风险最低资本 |
289,686,902.25 |
265,387,717.18 |
寿险业务保险风险-费用风险最低资本 |
108,097,085.75 |
96,288,126.33 |
寿险业务保险风险-风险分散效应 |
101,010,267.38 |
91,009,864.86 |
非寿险业务保险风险最低资本合计 |
29,216,556.58 |
31,928,184.42 |
非寿险业务保险风险-保费及准备金风险最低资本 |
29,216,556.58 |
31,928,184.42 |
非寿险业务保险风险-巨灾风险最低资本 |
|
|
非寿险业务保险风险-风险分散效应 |
|
|
市场风险-最低资本合计 |
2,094,728,052.94 |
2,073,331,904.16 |
市场风险-利率风险最低资本 |
1,160,341,393.30 |
1,125,781,715.57 |
市场风险-权益价格风险最低资本 |
1,901,209,893.72 |
1,892,777,675.21 |
市场风险-房地产价格风险最低资本 |
87,386,821.08 |
87,386,821.08 |
市场风险-境外固定收益类资产价格风险最低资本 |
|
|
市场风险-境外权益类资产价格风险最低资本 |
|
|
市场风险-汇率风险最低资本 |
1,216,077.35 |
1,241,271.44 |
市场风险-风险分散效应 |
1,055,426,132.51 |
1,033,855,579.14 |
信用风险-最低资本合计 |
1,271,007,730.98 |
1,272,140,527.25 |
信用风险-利差风险最低资本 |
483,585,568.18 |
485,730,467.66 |
信用风险-交易对手违约风险最低资本 |
1,060,721,815.36 |
1,060,579,783.32 |
信用风险-风险分散效应 |
273,299,652.56 |
274,169,723.73 |
量化风险分散效应 |
859,140,343.56 |
843,834,473.45 |
特定类别保险合同损失吸收效应 |
168,066,951.50 |
152,185,378.67 |
损失吸收调整-不考虑上限 |
168,066,951.50 |
152,185,378.67 |
损失吸收效应调整上限 |
556,475,111.24 |
504,602,946.89 |
控制风险最低资本 |
-7,538,085.31 |
-7,482,634.86 |
附加资本 |
- |
|
逆周期附加资本 |
|
|
D-SII附加资本 |
|
|
G-SII附加资本 |
|
|
其他附加资本 |
|
|
最低资本 |
2,733,583,846.70 |
2,713,475,495.38 |
风险综合评级
2017年2季度风险综合评级(分类监管)评价结果为A类,2017年1季度风险综合评级(分类监管)评价结果为A类,2016年4季度风险综合评级(分类监管)评价结果为A类,2016年3季度风险综合评级(分类监管)评价结果为A类。
风险管理状况
(一)保监会最近一次对公司偿付能力风险管理能力的评估得分
2016年8月份,中国保监会偿二代复核评估工作组到公司开展现场评估,根据保监会公布的评估结果,公司SARMRA得分为80.55分,高于寿险公司平均分4.2分。其中基础与环境项目得分为17.69分、目标与工具项目得分为7.19分、保险风险管理能力项目得分为8分、市场风险管理能力项目得分为7.84分、信用风险管理能力项目得分为7.92分、操作风险管理能力项目得分为8.16分、战略风险管理能力项目得分为7.7分、声誉风险管理能力项目得分为7.96分、流动性风险管理能力项目得分为8.08分。
公司于2017年7月份开展了2017年度SARMRA自评估工作,严格对照《保险公司偿付能力风险管理能力评估表》中对风险管理的各项要求,全面细致、实事求是的对公司偿付能力风险管理体系的运行情况和运行效果进行了检查与评估。本次SARMRA自评工作共分为工作启动宣导、各牵头部门自测评估、内部复核评估三个阶段开展,评估期间为2016年6月1日至2017年6月30日,评估中使用了材料调阅、质询谈话、穿行测试等评估方法。公司最终评估得分为89.554分,其中基础与环境项目得分为18.752分、目标与工具项目得分为8.416分、保险风险管理能力项目得分为9.34分、市场风险管理能力项目得分为8.05分、信用风险管理能力项目得分为8.448分、操作风险管理能力项目得分为9.044分、战略风险管理能力项目得分为9.192分、声誉风险管理能力项目得分为9.292分、流动性风险管理能力项目得分为9.02分。
(二)公司制定的偿付能力风险管理改进措施及报告期最新进展
公司建立了由董事会负最终责任、管理层直接领导,以风险管理机构为依托,相关职能部门密切配合,覆盖所有业务单位的全面风险管理组织体系,明确了风险管理各层级的职责。公司建立了全面风险管理制度和管理流程,将风险管理覆盖到公司经营管理的各个环节,促进公司持续健康发展。
流动性风险
(一) 流动性主要指标
(1) 报告期实际现金流和基本情景未来一个季度现金流
单位:元
情景 |
实际 |
基本情景 |
必测压力情景 |
自测压力情景 |
|
压力情景1 |
压力情景2 |
||||
时间 |
本季度 |
未来 |
未来 |
未来 |
未来 |
1季度 |
1季度 |
1季度 |
1季度 |
||
公司整体 |
755,637,176.60 |
25,366,763.75 |
-3,400,406,882.66 |
-2,666,339,293.97 |
-2,692,515,664.92 |
传统险账户 |
999,129,522.50 |
-1,007,512,585.59 |
-1,554,373,594.09 |
-1,032,465,755.59 |
-1,048,265,206.08 |
分红险账户 |
363,482,128.60 |
120,771,698.57 |
243,557,772.17 |
99,497,968.57 |
120,406,878.13 |
万能险账户 |
913,520,501.21 |
-456,229,049.23 |
-592,129,799.34 |
-466,515,315.89 |
-456,229,036.96 |
投连险账户 |
- |
- |
-285,797,961.40 |
-29,275,000.00 |
-96,765,000.00 |
注:1.公司的业务及管理费暂时无法拆分至账户层面。
2.传统险账户中未包含自有资金账户,公司整体与子账户的差异体现在公司的自由资金账户中。
(2) 综合流动比率和流动性覆盖率
指标说明 |
期间 |
值 |
|
综合流动比率 |
未来3个月内 |
105% |
|
未来1年内 |
113% |
||
流动性 覆盖率 |
公司整体 |
必测压力情景1:本季度末 |
217% |
必测压力情景2:本季度末 |
277% |
||
独立账户 |
必测压力情景1:本季度末 |
56% |
|
必测压力情景2:本季度末 |
323% |
(二) 流动性风险分析及应对措施
三季度公司整体净现金流7.56亿元,公司现金流充裕。
传统账户基础情景未来1、2季度,以及万能账户基础情景未来1、2季度及报告期第二年、报告期第三年现金流为负,将配置短期资产,足以满足未来两年的现金流支付压力。
公司整体压力情景一及压力情景二下均存在现金流为负的情况,是因为根据规则,在压力测试时,不能考虑管理层为改进现金流出售资产及融资情形,在实际经营过程中,如遭遇以上压力情景,面临现金流问题,可以通过出售现有资产、正回购或其他融资方式融入现金,化解流动性风险。
独立账户压力情景一的流动性覆盖率低主要是由于独立账户对应资产大多数为上市股票,其折算系数低造成的,面临现金流问题时,可以通过出售现有资产、正回购或其他融资方式融入现金,化解流动性风险。
从综合流动比率来看,现有资产配置中,流动性好的资产配置充足,抵押融资能力好,具有很好的短期抵御流动性风险事件的能力,并且在压力情景下,流动性覆盖率指标也处于较好的状态。
监管机构对公司采取的监管措施
(一)保监会对公司采取的监管措施
无。
(二)公司的整改措施以及执行情况
无。